ORS: Cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật ngày 06/06/2019 - 17:42:05
Ngày 05/06/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 53/GCNTVLK-5 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông như sau:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông
2. Tên viết tắt: ORS
3. Số hiệu thành viên: 048
4. Trụ sở chính: Tầng 14. Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
6. Vốn điều lệ: 240.000.000.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng)
7. Điện thoại: 08.39118014 Fax: 08.22201209
8. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 05/6/2019. Thông tin chi tiết:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
2. Tên viết tắt: TPS
3. Trụ sở chính: Tầng 3, số 75-77 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Sơn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
5. Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng)
6. Điện thoại: 028.39118014 Fax: 028.39118015
7. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 90 ngày 26/10/2018, số 19 ngày 28/3/2019, số 24/GPĐC-UBCK ngày 18/4/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông
2. Tên viết tắt: ORS
3. Số hiệu thành viên: 048
4. Trụ sở chính: Tầng 14. Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
6. Vốn điều lệ: 240.000.000.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng)
7. Điện thoại: 08.39118014 Fax: 08.22201209
8. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 05/6/2019. Thông tin chi tiết:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
2. Tên viết tắt: TPS
3. Trụ sở chính: Tầng 3, số 75-77 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Sơn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
5. Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng)
6. Điện thoại: 028.39118014 Fax: 028.39118015
7. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 90 ngày 26/10/2018, số 19 ngày 28/3/2019, số 24/GPĐC-UBCK ngày 18/4/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Tin cùng tổ chức
-
TPS: Cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi lần 11
Cập nhật ngày 11/09/2024 - 16:15:05 -
TPS: Cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi lần 10
Cập nhật ngày 24/05/2024 - 16:01:08 -
TPS: Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật ngày 04/01/2024 - 11:00:43 -
TPS: Cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký thay đổi lần 08
Cập nhật ngày 29/11/2022 - 14:00:03 -
TPS: Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật ngày 25/03/2022 - 15:48:49 -
TPS: Cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật ngày 12/11/2021 - 10:57:58 -
TPS: Cấp giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký
Cập nhật ngày 13/03/2020 - 18:06:04 -
ORS: Cấp giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật ngày 21/04/2017 - 16:57:16 -
ORS: Đăng ký Danh sách BLĐ phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật ngày 03/04/2017 - 15:45:48 -
ORS: Cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật ngày 20/11/2015 - 15:35:07
Tin khác
-
DNSE: Bổ sung Ban lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật ngày 16/09/2024 - 10:37:14 -
FNS: Bổ sung Ban lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 15:44:33 -
HSBC: Bổ sung Ban lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật ngày 10/09/2024 - 14:44:06 -
ASB: Đăng ký Danh sách Ban lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký.
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 08:29:21 -
SSV: Bổ sung Ban lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật ngày 09/08/2024 - 13:54:53 -
PSI: Thay đổi Ban lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật ngày 30/07/2024 - 10:27:03 -
VTSS: Thay đổi Danh sách Ban lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Tín
Cập nhật ngày 23/07/2024 - 16:51:53 -
MSVN: Thay đổi Ban lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký.
Cập nhật ngày 22/07/2024 - 17:05:14 -
APG: Thay đổi Danh sách Ban lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký của Công ty cổ phần Chứng khoán APG
Cập nhật ngày 15/07/2024 - 16:53:58 -
SHS: Đăng ký Danh sách BLĐ phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật ngày 31/05/2024 - 17:12:56
Tin nổi bật
-
26/09/2024 - 11:16:40
Đảng ủy VSDC tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2024
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
16/07/2024 - 14:45:08
BID12418: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.377|5.963
-
6
-
3.029
-
787
-
37
-
8.706.229